KRS 0000758204
NIP6342940554
REGON38182486900000
NazwaINVEST HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaINVEST HUB
Data rejestracji 16 lis 2018 (6 lat temu) 16 lis 2018
Data usunięcia 18 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ADAMA MICKIEWICZA, 29, KATOWICE, 40-085, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJPRZEMYSŁAW TADEUSZ WITEK
Beneficjent
PRZEMYSŁAW TADEUSZ WITEK
reprezentant
PRZEMYSŁAW TADEUSZ WITEK
Wspólnik
2018-11-16
2024-04-18
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 PLN
EWELINA ALEKSANDRA WITEK
Wspólnik
2020-07-20
2024-04-18
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250,00 ZŁOTYCH
PRZEMYSŁAW TADEUSZ WITEK
Likwidator
2022-04-26
2024-04-18
EWELINA ALEKSANDRA WITEK
Likwidator
2022-04-26
2024-04-18
PRZEMYSŁAW TADEUSZ WITEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRZEMYSŁAW TADEUSZ WITEK
PREZES ZARZĄDU
2018-11-16
2022-04-26
EWELINA ALEKSANDRA WITEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-07-20
2022-04-26
2018-11-16
2022-04-26
INVEST HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie