KRS 0000757295
NIP7252284383
REGON38177902800000
NazwaSYNERGIA HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSYNERGIA HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 lis 2018 (6 lat temu) 09 lis 2018
Data usunięcia 30 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI, 103/105, ŁÓDŹ, 90-441, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMISTANISŁAW MIKOŁAJ MARZEC
Wspólnik
2018-11-09
2021-07-30
KAMIL MIKOŁAJ MARZEC
Wspólnik
2018-11-09
2021-07-30
MARTYNA OLGA MARZEC
Wspólnik
2018-11-09
2021-07-30
Wspólnik
2018-11-09
2021-07-30
38117631800000
KAMIL MIKOŁAJ MARZEC
Beneficjent
STANISŁAW MIKOŁAJ MARZEC
Beneficjent
STANISŁAW MIKOŁAJ MARZEC
zgłaszający - komplementariusz
KAMIL MIKOŁAJ MARZEC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
STANISŁAW MIKOŁAJ MARZEC
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2018-11-09
2021-07-30
38117631800000
2018-11-09
2021-07-30
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-11-09
2021-07-30
SYNERGIA HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-11-09
2021-07-30
UL. ALEJA T. KOŚCIUSZKI, 103/105, ŁÓDŹ, 90-441, ŁÓDŹ, POLSKA
2018-11-09
2021-07-30
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-11-09
2021-07-30
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2018-11-09
2021-07-30
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2018-11-09
2021-07-30
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-11-09
2021-07-30
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2018-11-09
2021-07-30
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2018-11-09
2021-07-30
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2018-11-09
2021-07-30
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2018-11-09
2021-07-30
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2018-11-09
2021-07-30
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie