KRS 0000755989
NIP6342817919
REGON24323588700000
NazwaLARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 05 lis 2018 (6 lat temu) 05 lis 2018
Data usunięcia 23 mar 2022 23 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. METALOWCÓW, 13, CHORZÓW, 41-500, CHORZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANATOMASZ RAFAŁ KAROLAK
Beneficjent
TOMASZ RAFAŁ KAROLAK
zgłaszający - członek zarządu
ROMUALD KIMEL
Beneficjent
MACIEJ KIMEL
zgłaszający - członek zarządu
PRZEMYSŁAW JAKUB BRAL
Wspólnik
2018-11-05
2022-03-23
TOMASZ RAFAŁ KAROLAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROMUALD KIMEL
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ LARB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZEMYSŁAW BRAL PREZES ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA. STANISŁAW BRAL PROKURENT SAMOISTNY KOMPLEMENTARIUSZA.
Członek Organu Reprezentacji
2018-11-05
2022-03-23
24320317200000
2018-11-05
2019-11-14
UL. GLIWICKA, 275, KATOWICE, 40-862, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie