KRS 0000755908
NIP9721295869
REGON38170061800000
NazwaMOST+PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMOST+PROJEKT
Data rejestracji 31 paź 2018 (6 lat temu) 31 paź 2018
Data usunięcia 24 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TRÓJPOLE, 3B, POZNAŃ, 61-693, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@MOST-PROJEKT.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1814Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEJAROSŁAW DOMINIK TAFELSKI
Beneficjent
JAKUB BARTOSZ KOZŁOWSKI
Beneficjent
TOMASZ STANISŁAW BIELAZIK
Beneficjent
JAKUB BARTOSZ KOZŁOWSKI
Wspólnik
2018-10-31
2022-11-24
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
TOMASZ STANISŁAW BIELAZIK
Wspólnik
2018-10-31
2022-11-24
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
JAROSŁAW DOMINIK TAFELSKI
Wspólnik
2018-10-31
2022-11-24
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
JAKUB BARTOSZ KOZŁOWSKI
Likwidator
2022-10-07
2022-11-24
TOMASZ STANISŁAW BIELAZIK
Likwidator
2022-10-07
2022-11-24
JAROSŁAW DOMINIK TAFELSKI
Likwidator
2022-10-07
2022-11-24
JAROSŁAW DOMINIK TAFELSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAKUB BARTOSZ KOZŁOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
TOMASZ STANISŁAW BIELAZIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JAKUB BARTOSZ KOZŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-31
2022-10-07
TOMASZ STANISŁAW BIELAZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-31
2022-10-07
JAROSŁAW DOMINIK TAFELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-31
2022-10-07
2018-10-31
2022-02-17
MOST-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2022-02-17
2022-10-07
MOST+PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie