KRS 0000755897
NIP9542798306
REGON38169695700000
NazwaSELLEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSELLEDIC
Data rejestracji 31 paź 2018 (6 lat temu) 31 paź 2018
Data usunięcia 18 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KLONOWA, 32, KATOWICE, 40-168, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 71000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUKONRAD JAKUB PODYMA
Beneficjent
MAREK SETKOWICZ
Beneficjent
KONRAD JAKUB PODYMA
reprezentant
MAREK SETKOWICZ
reprezentant
MAREK SETKOWICZ
Wspólnik
2018-10-31
2023-01-18
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
KONRAD JAKUB PODYMA
Wspólnik
2018-10-31
2023-01-18
210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21000,00 ZŁ
MAREK SETKOWICZ
Likwidator
2022-03-01
2023-01-18
KONRAD JAKUB PODYMA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK SETKOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK SETKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-10-31
2022-03-01
KONRAD JAKUB PODYMA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-31
2022-03-01
2018-10-31
2022-03-01
SELLEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie