KRS 0000755546
NIP5252769116
REGON38170420800000
NazwaAUTO DEALERSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaAUTO DEALERSHIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 31 paź 2018 (6 lat temu) 31 paź 2018
Data usunięcia 13 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. OPŁOTEK, 40, WARSZAWA, 01-940, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #453 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #7112 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #682 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #7010 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKMARCIN MARIA MIKULSKI
Beneficjent
JANUSZ KONRAD BALCEREK
reprezentant
Wspólnik
2018-10-31
2023-01-11
38138018300000
MARCIN MARIA MIKULSKI
Wspólnik
2018-10-31
2023-06-13
Wspólnik
2023-01-11
2023-06-13
52398632900000
RAFAŁ JUHAS
Prokurent
2021-06-16
2023-06-13
ŁĄCZNA
JAN RUCIŃSKI
Prokurent
2021-06-16
2023-06-13
ŁĄCZNA
JANUSZ BALCEREK
Prokurent
2018-11-28
2021-06-16
SAMOISTNA
MARCIN MARIA MIKULSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - M SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Członek Organu Reprezentacji
2018-10-31
2023-01-11
38138018300000
Członek Organu Reprezentacji
2023-01-11
2023-06-13
52398632900000
2018-10-31
2020-09-09
M SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2020-09-09
2023-01-11
MM SERVICE BIELANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-10-31
2020-08-20
UL. MARSZAŁKOWSKA, 111, WARSZAWA, 00-102, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie