KRS 0000755418
NIP5242876477
REGON38172265000000
NazwaJEREMY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJEREMY INVEST
Data rejestracji 05 lis 2018 (6 lat temu) 05 lis 2018
Data usunięcia 24 paź 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ODLEWNICZA, 5, WARSZAWA, 03-231, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJIZABELA HANNA MROCZKOWSKA
Beneficjent
ANTONI JEREMIASZ MROCZKOWSKI
Beneficjent
TYMON KAZIMIERZ MROCZKOWSKI
Beneficjent
MICHAŁ JAN MROCZKOWSKI
Beneficjent
IZABELA HANNA MROCZKOWSKA
reprezentant
ANTONI JEREMIASZ MROCZKOWSKI
reprezentant
TYMON KAZIMIERZ MROCZKOWSKI
reprezentant
MICHAŁ JAN MROCZKOWSKI
reprezentant
IZABELA HANNA MROCZKOWSKA
Wspólnik
2018-11-05
2019-10-24
766 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 383.000,00 ZŁOTYCH
ANTONI JEREMIASZ MROCZKOWSKI
Wspólnik
2018-11-05
2019-10-24
211 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.500,00 ZŁOTYCH
TYMON KAZIMIERZ MROCZKOWSKI
Wspólnik
2018-11-05
2019-10-24
211 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.500,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ JAN MROCZKOWSKI
Wspólnik
2018-11-05
2019-10-24
211 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.500,00 ZŁOTYCH
IZABELA HANNA MROCZKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ANTONI JEREMIASZ MROCZKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
TYMON KAZIMIERZ MROCZKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
MICHAŁ JAN MROCZKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, LUB B) DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ANTONI JEREMIASZ MROCZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-05
2019-10-24
TYMON KAZIMIERZ MROCZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-11-05
2019-10-24
IZABELA HANNA MROCZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-11-05
2019-10-24
2018-11-05
2019-10-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-11-05
2019-10-24
JEREMY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-11-05
2019-10-24
UL. ODLEWNICZA, 5, WARSZAWA, 03-231, WARSZAWA, POLSKA
2018-11-05
2019-10-24
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-11-05
2019-10-24
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2018-11-05
2019-10-24
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-11-05
2019-10-24
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2018-11-05
2019-10-24
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2018-11-05
2019-10-24
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2018-11-05
2019-10-24
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2018-11-05
2019-10-24
82 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie