KRS 0000755396
NIP5272869588
REGON38166724600000
NazwaSPECTATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPECTATOR
Data rejestracji 26 paź 2018 (6 lat temu) 26 paź 2018
Data usunięcia 07 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ERAZMA CIOŁKA, 8, WARSZAWA, 01-402, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email MAREK@SPECTATOR.COM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #5911 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #8230 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8552 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8299 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHMARIA WERONIKA POZNEROWICZ
Beneficjent
MACIEJ STANISŁAW POZNEROWICZ
Beneficjent
MAREK GRZEGORZ POZNEROWICZ
reprezentant
MACIEJ STANISŁAW POZNEROWICZ
Wspólnik
2018-10-26
2023-02-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
MARIA WERONIKA POZNEROWICZ
Wspólnik
2018-10-26
2023-02-07
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
MAREK GRZEGORZ POZNEROWICZ
Likwidator
2022-04-12
2023-02-07
MARIA WERONIKA POZNEROWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MACIEJ STANISŁAW POZNEROWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK GRZEGORZ POZNEROWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-10-26
2022-04-12
2018-10-26
2022-04-12
SPECTATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie