KRS 0000754954
NIP6832102524
REGON38164937200000
NazwaMONTAZ BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMONTAZ BUD
Data rejestracji 25 paź 2018 (6 lat temu) 25 paź 2018
Data usunięcia 10 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WIELICZKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #812 SPRZĄTANIE OBIEKTÓWVITALII YEREMEICHUK
Wspólnik
2018-10-25
2024-09-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
OLEKSANDR VYNOHRADOV
Wspólnik
2018-10-25
2024-09-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
VITALII YEREMEICHUK
PREZES ZARZĄDU
2018-10-25
2024-09-10
OLEKSANDR VYNOHRADOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-25
2024-09-10
2018-10-25
2024-06-24
UL. GABRIELA NARUTOWICZA, 47, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie