KRS 0000753740
NIP5242875615
REGON38160926600000
NazwaS.M.G. COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaS.M.G. COMPANY
Data rejestracji 19 paź 2018 (6 lat temu) 19 paź 2018
Data usunięcia 30 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MYŚLIBORSKA, 98E, WARSZAWA, 03-185, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4932Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYANNA EWA SMYK
Wspólnik
2018-10-19
2020-12-30
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF MICHAŁ GOŁĘBOWSKI
Wspólnik
2018-10-19
2020-12-30
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
PAWEŁ MILCZARKIEWICZ
Wspólnik
2018-10-19
2020-12-30
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
PAWEŁ MILCZARKIEWICZ
Likwidator
2019-04-17
2020-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PAWEŁ MILCZARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-10-19
2019-04-17
ANNA EWA SMYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-19
2019-04-17
KRZYSZTOF MICHAŁ GOŁĘBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-19
2019-04-17
2018-10-19
2019-04-17
S.M.G. COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie