KRS 0000753606
NIP8361870146
REGON38158528700000
NazwaKAWĘCZYN-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKAWĘCZYN-MED
Data rejestracji 16 paź 2018 (6 lat temu) 16 paź 2018
Data usunięcia 18 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OGRODOWA, 21/23, SKIERNIEWICE, 96-100, SKIERNIEWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHPIOTR EDWARD PĄGOWSKI
Wspólnik
2018-10-16
2019-03-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
WITOLD BERNARD CHRUSTOWSKI
Wspólnik
2019-03-18
2019-05-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
GRZEGORZ KANIA
Wspólnik
2019-05-20
2019-12-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
GRZEGORZ KANIA
Likwidator
2019-08-08
2019-12-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WITOLD BERNARD CHRUSTOWSKI
PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
2019-03-18
2019-05-20
MACIEJ KANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-20
2019-08-08
PIOTR EDWARD PĄGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-16
2019-03-18
GRZEGORZ KANIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-16
2019-05-20
GRZEGORZ KANIA
PREZES ZARZĄDU
2019-05-20
2019-08-08
JOANNA MARIA KANIA NIKLAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-20
2019-08-08
2018-10-16
2019-08-08
KAWĘCZYN-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie