KRS 0000753530
NIP6423213999
REGON38158820000000
NazwaGOOD EMPLOYEES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ
Krótka nazwaGOOD EMPLOYEES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ
Data rejestracji 16 paź 2018 (6 lat temu) 16 paź 2018
Data usunięcia 03 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JADWIGI I FELIKSA BIAŁYCH, 5, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHROMANA SYANISŁAWA OLSZEWSKA
Beneficjent
DARIA AGNIESZKA RYFIŃSKA
Beneficjent
WAWRZYNIEC URSYN OLSZEWSKI
reprezentant
WOJCIECH KRZYSZTOF RYFIŃSKI
reprezentant
DARIA AGNIESZKA RYFIŃSKA
Wspólnik
2018-10-16
2024-04-03
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ROMANA STANISŁAWA OLSZEWSKA
Wspólnik
2019-12-30
2024-04-03
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00;-ZŁ
WAWRZYNIEC URSYN OLSZEWSKI
Wspólnik
2018-10-16
2019-12-30
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ROMANA SYANISŁAWA OLSZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
DARIA AGNIESZKA RYFIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WAWRZYNIEC URSYN OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-16
2024-04-03
WOJCIECH KRZYSZTOF RYFIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-16
2021-05-14
2018-10-16
2021-05-14
UL. MAGNOLII, 25, RYBNIK, 44-207, RYBNIK, POLSKA
Km 1276/21
2022-06-13
2023-02-08
6500.41 PLN
VI Nc-e 356491/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Kacper Koper Kancelaria Komornicza nr X w Częstochowie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie