KRS 0000753473
NIP7632140271
REGON38161747800000
NazwaCENTRUM LOGISTYCZNE WIELEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaCENTRUM LOGISTYCZNE WIELEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 22 paź 2018 (6 lat temu) 22 paź 2018
Data usunięcia 30 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 2, WIELEŃ, 64-730, WIELEŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIMASKYMILIAN SEBASTIAN KULTYS
reprezentant
ROMAN KRYSTEK
Beneficjent
JOLANTA AGNIESZKA KULTYS
reprezentant
JOLANTA AGNIESZKA KULTYS
Beneficjent
HENDI BEHEER B.V.
Wspólnik
2018-10-22
2020-04-28
DAWID STANISŁAW NAGLIK
Wspólnik
2018-10-22
2019-07-29
Wspólnik
2018-10-22
2021-06-30
30146360300000
JOLANTA AGNIESZKA KULTYS
Wspólnik
2018-10-22
2021-06-30
ROMAN KRYSTEK
Wspólnik
2018-10-22
2021-06-30
HENDI HOLDING B.V.
Wspólnik
2020-04-28
2021-06-30
ROMAN KRYSTEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JOLANTA AGNIESZKA KULTYS
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADANIE 28% W SPÓŁCE ZOO POSIADAJĄCEJ 37,10% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE ORAZ 38% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZOO POSIADAJĄCEJ 1% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
Członek Organu Reprezentacji
2018-10-22
2021-06-30
30146360300000
2018-10-22
2021-06-30
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-10-22
2021-06-30
CENTRUM LOGISTYCZNE WIELEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-10-22
2021-06-30
UL. PRZEMYSŁOWA, 2, WIELEŃ, 64-730, WIELEŃ, POLSKA
2018-10-22
2021-06-30
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2018-10-22
2021-06-30
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-10-22
2021-06-30
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-10-22
2021-06-30
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2018-10-22
2021-06-30
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2018-10-22
2021-06-30
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2018-10-22
2021-06-30
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2018-10-22
2021-06-30
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2018-10-22
2021-06-30
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2018-10-22
2021-06-30
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie