KRS 0000752939
NIP5242750440
REGON14607128300000
NazwaLOGISAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLOGISAT
Data rejestracji 15 paź 2018 (6 lat temu) 15 paź 2018
Data usunięcia 20 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MODLIŃSKA, 51, WARSZAWA, 03-199, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 120000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email M.KALINOWSKI@LOGISAT.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHJACEK SEBASTIAN BRUDEK
Beneficjent
MARIUSZ KALINOWSKI
Beneficjent
MARIUSZ KALINOWSKI
ZGŁASZAJĄCY - KOMPLEMENTARIUSZ
JACEK SEBASTIAN BRUDEK
Wspólnik
2018-10-15
2022-10-20
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
ŁUKASZ DARIUSZ PUSZCZEWICZ
Wspólnik
2018-10-15
2020-02-28
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
MARIUSZ KALINOWSKI
Wspólnik
2018-10-15
2022-10-20
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ
JACEK SEBASTIAN BRUDEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz
brak
MARIUSZ KALINOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTACJI NA ZEWNĄTRZ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGP UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW SPÓŁKI BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ KALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-15
2022-10-20
ŁUKASZ DARIUSZ PUSZCZEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-15
2019-01-11
JACEK SEBASTIAN BRUDEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-15
2022-10-20
2018-10-15
2019-01-11
UL. MYŚLIBORSKA, 53, WARSZAWA, 03-128, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie