KRS 0000752781
NIP7393920125
REGON38156869100000
NazwaEFEKT WARMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEFEKT WARMA SERWIS
Data rejestracji 15 paź 2018 (6 lat temu) 15 paź 2018
Data usunięcia 25 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TARASA SZEWCZENKI, 7, OLSZTYN, 10-274, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8425Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIJAN STANISŁAW SOBOLEWSKI
Beneficjent
DARIUSZ SENDROWSKI
reprezentant
DARIUSZ SENDROWSKI
Wspólnik
2018-10-15
2022-10-25
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁ
JAN STANISŁAW SOBOLEWSKI
Wspólnik
2018-10-15
2022-10-25
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ
KAZIMIERZ SENDROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-10-15
2022-10-25
MARIA POTRZUSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-10-15
2022-10-25
JOANNA KOŚCIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-10-15
2022-10-25
JADWIGA SOBOLEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-10-15
2022-10-25
JAN STANISŁAW SOBOLEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ SENDROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-15
2022-10-25
2018-10-15
2022-10-25
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-10-15
2022-10-25
EFEKT WARMA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-10-15
2022-10-25
UL. TARASA SZEWCZENKI, 7, OLSZTYN, 10-274, OLSZTYN, POLSKA
2018-10-15
2022-10-25
8020Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
2018-10-15
2022-10-25
8010Z - DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
2018-10-15
2022-10-25
8425Z - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
2018-10-15
2022-10-25
3313Z - NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
2018-10-15
2022-10-25
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2018-10-15
2022-10-25
5520Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
2018-10-15
2022-10-25
5590Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
2018-10-15
2022-10-25
6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
2018-10-15
2022-10-25
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-10-15
2022-10-25
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie