KRS 0000752634
NIP7773337716
REGON38153929300000
NazwaLEKARZE MEDYCYNY RATUNKOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLEKARZE MEDYCYNY RATUNKOWEJ
Data rejestracji 10 paź 2018 (6 lat temu) 10 paź 2018
Data usunięcia 16 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KONWALIOWA, 41, TULCE, 63-004, TULCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email PATRYK@KONIECZKA.NET
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPATRYK KONIECZKA
Beneficjent
MICHAŁ KOMENDA
Beneficjent
MAURYCY BIERNAT
Beneficjent
PATRYK KONIECZKA
zgłaszający - członek zarządu
PATRYK KONIECZKA
Wspólnik
2018-10-10
2023-11-16
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
MICHAŁ KOMENDA
Wspólnik
2018-10-10
2023-11-16
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
MAURYCY BIERNAT
Wspólnik
2018-10-10
2023-11-16
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 ZŁ
MICHAŁ KOMENDA
Likwidator
2023-03-24
2023-11-16
MAURYCY BIERNAT
Likwidator
2023-03-24
2023-11-16
PATRYK KONIECZKA
Likwidator
2023-03-24
2023-11-16
PATRYK KONIECZKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MICHAŁ KOMENDA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAURYCY BIERNAT
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MICHAŁ KOMENDA
PREZES ZARZĄDU
2018-10-10
2023-03-24
PATRYK KONIECZKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-10
2023-03-24
MAURYCY BIERNAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-10
2023-03-24
2018-10-10
2023-03-24
LEKARZE MEDYCYNY RATUNKOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie