KRS 0000752531
NIP5833324999
REGON38154697900000
NazwaEMPRESAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OCHO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaEMPRESAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OCHO
Data rejestracji 10 paź 2018 (6 lat temu) 10 paź 2018
Data usunięcia 09 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2018-10-10
2022-12-09
38069702100000
MACIEJ ANDRZEJ SUCHECKI
Wspólnik
2018-10-10
2022-12-09
GIBRAN TANUS BERNAL
Beneficjent
1987-08-26
GIBRAN TANUS BERNAL
reprezentant
1987-08-26
GIBRAN TANUS BERNAL
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZE.
Członek Organu Reprezentacji
2018-10-10
2022-12-09
38069702100000
2018-10-10
2022-06-07
UL. SZAFARNIA, 11, GDAŃSK, 81-755, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie