KRS 0000752332
NIP8961581812
REGON38155254300000
NazwaSESTO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSESTO DEVELOPMENT
Data rejestracji 10 paź 2018 (6 lat temu) 10 paź 2018
Data usunięcia 25 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 40, SIECHNICE, 55-011, SIECHNICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHMARCIN JAKUB GRĘDYSA
reprezentant
JACEK ANDRZEJ SZKÓLSKI
Beneficjent
PAWEŁ KRZYSZTOF GRĘDYSA
Beneficjent
KRZYSZTOF KAMIL SZKÓLSKI
reprezentant
KRZYSZTOF KAMIL SZKÓLSKI
Wspólnik
2018-10-10
2021-10-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 (SŁOWNIE: DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
JACEK ANDRZEJ SZKÓLSKI
Wspólnik
2018-10-10
2021-10-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
PAWEŁ KRZYSZTOF GRĘDYSA
Wspólnik
2018-10-10
2021-10-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
MARCIN JAKUB GRĘDYSA
Wspólnik
2018-10-10
2021-10-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
Wspólnik
2021-10-13
2021-11-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
36804083300000
JACEK ANDRZEJ SZKÓLSKI
Beneficjent
BENEFICJENT W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SESTO
PAWEŁ KRZYSZTOF GRĘDYSA
Beneficjent
BENEFICJENT W SPÓŁCE POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW W SESTO
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF KAMIL SZKÓLSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-10-10
2021-11-25
MARCIN JAKUB GRĘDYSA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-10
2021-11-25
2018-10-10
2021-11-25
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-10-10
2021-11-25
SESTO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-10-10
2021-11-25
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 40, SIECHNICE, 55-011, SIECHNICE, POLSKA
2018-10-10
2021-11-25
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2018-10-10
2021-11-25
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2018-10-10
2021-11-25
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2018-10-10
2021-11-25
4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2018-10-10
2021-11-25
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2018-10-10
2021-11-25
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-10-10
2021-11-25
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-10-10
2021-11-25
7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
2018-10-10
2021-11-25
7712Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2018-10-10
2021-11-25
7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie