KRS 0000752007
NIP8992851773
REGON38151033200000
NazwaOUTPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOUTPOST
Data rejestracji 05 paź 2018 (6 lat temu) 05 paź 2018
Data usunięcia 20 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email OUTPOSTSP.Z.O.O@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4673 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJARTUR OHANEZOV
Beneficjent
JIMSHER ZOIDZE
reprezentant
VIKTORIIA TOLOSHNA
Wspólnik
2018-10-05
2023-03-07
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)
VADYM KLYMENKO
Wspólnik
2018-10-05
2020-06-30
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
ARTUR OHANEZOV
Wspólnik
2020-06-30
2023-03-07
90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
JIMSHER ZOIDZE
Wspólnik
2023-03-07
2024-08-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH
ARTUR OHANEZOV
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
VIKTORIIA TOLOSHNA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-05
2020-06-30
VADYM KLYMENKO
PREZES ZARZĄDU
2018-10-31
2020-06-30
ARTUR OHANEZOV
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-06-30
2022-03-17
VIKTORIIA TOLOSHNA
PREZES ZARZĄDU
2020-06-30
2022-03-17
VADYM KLYMENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-05
2018-10-31
JIMSHER ZOIDZE
PREZES ZARZĄDU
2022-03-17
2024-06-11
2018-10-05
2018-10-31
UL. SKARBOWCÓW, 120, WROCŁAW, 53-025, WROCŁAW, POLSKA
2018-10-31
2020-06-30
UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74, WROCŁAW, 50-020, WROCŁAW, POLSKA
2020-06-30
2022-03-17
UL. WAGONOWA, 18, WROCŁAW, 53-609, WROCŁAW, POLSKA
2022-03-17
2023-12-08
UL. JANA HEWELIUSZA, 11, GDAŃSK, 80-890, GDAŃSK, POLSKA
Km 2395/23
2024-06-18
2024-07-24
4562.48 PLN
Nc-e 1224479/23
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Andrzej Grabarczyk Kancelaria Komornicza nr XXIII w Gdańsku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie