KRS 0000750858
NIP8522650385
REGON38144857300000
NazwaFEDERACYJNE BIURO ARCHITEKTONICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaFEDERACYJNE BIURO ARCHITEKTONICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 paź 2018 (6 lat temu) 01 paź 2018
Data usunięcia 31 mar 2022 31 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. PIASTÓW, 1, SZCZECIN, 70-325, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email BIURO@FBA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIARYSZARD ANDRZEJ BURBICKI
Beneficjent
MARCIN DARIUSZ JACKOWIAK
Beneficjent
MARCIN DARIUSZ JACKOWIAK
reprezentant
RYSZARD ANDRZEJ BURBICKI
Wspólnik
2018-10-01
2022-03-31
MARCIN DARIUSZ JACKOWIAK
Wspólnik
2018-10-01
2022-03-31
Wspólnik
2018-10-01
2022-03-31
38099397200000
RYSZARD ANDRZEJ BURBICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MARCIN DARIUSZ JACKOWIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ - KOMPLEMENTARIUSZOWI (REPREZENTACJA SAMOISTNA), TJ. FEDERACYJNE BIURO ARCHITEKTONICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W POZOSTAŁYCH WYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Członek Organu Reprezentacji
2018-10-01
2022-03-31
38099397200000
2018-10-01
2022-03-31
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-10-01
2022-03-31
FEDERACYJNE BIURO ARCHITEKTONICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-10-01
2022-03-31
AL. PIASTÓW, 1, SZCZECIN, 70-325, SZCZECIN, POLSKA
2018-10-01
2022-03-31
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2018-10-01
2022-03-31
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2018-10-01
2022-03-31
5814Z - WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
2018-10-01
2022-03-31
1812Z - POZOSTAŁE DRUKOWANIE
2018-10-01
2022-03-31
1813Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
2018-10-01
2022-03-31
1820Z - REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
2018-10-01
2022-03-31
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-10-01
2022-03-31
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-10-01
2022-03-31
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2018-10-01
2022-03-31
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie