KRS 0000750684
NIP7792442992
REGON36457066900000
NazwaWIESŁAWA BUŁAWA TOMASZ WOŹNIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaWIESŁAWA BUŁAWA TOMASZ WOŹNIAK
Data rejestracji 03 paź 2018 (6 lat temu) 03 paź 2018
Data usunięcia 27 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 75, POZNAŃ, 60-523, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANATOMASZ PAWEŁ BUŁAWA
Beneficjent
WIESŁAWA BUŁAWA
Beneficjent
TOMASZ JAN WOŹNIAK
Beneficjent
WIESŁAWA BUŁAWA
reprezentant
TOMASZ JAN WOŹNIAK
reprezentant
TOMASZ JAN WOŹNIAK
Wspólnik
2018-10-03
2020-11-27
WIESŁAWA BUŁAWA
Wspólnik
2018-10-03
2020-11-27
TOMASZ PAWEŁ BUŁAWA
Wspólnik
2020-04-27
2020-11-27
TOMASZ PAWEŁ BUŁAWA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WIESŁAWA BUŁAWA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
TOMASZ JAN WOŹNIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ KOMPLEMENTARIUSZE ŁĄCZNIE.
TOMASZ JAN WOŹNIAK
Członek Organu Reprezentacji
2018-10-03
2020-11-27
WIESŁAWA BUŁAWA
Członek Organu Reprezentacji
2020-04-27
2020-11-27
2018-10-03
2020-04-27
WOŹNIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-10-03
2019-06-17
UL. WOLSKA, 7, POZNAŃ, 60-306, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie