KRS 0000749511
NIP6932183806
REGON38134011400000
NazwaAB FENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAB FENUS
Data rejestracji 19 wrz 2018 (6 lat temu) 19 wrz 2018
Data usunięcia 09 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STOCZNIOWA, 5, GŁOGÓW, 67-200, GŁOGÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 16454800,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHEDYTA GAWRZOŁ
Beneficjent
ANDRZEJ JÓZEF BARTOSIK
Beneficjent
MARIUSZ RYSZARD GAWRZOŁ
Beneficjent
ARKADIUSZ ZBIGNIEW PIOTROWICZ
Beneficjent
ANDRZEJ JÓZEF BARTOSIK
zgłaszający - wspólnik spółki
ANDRZEJ JÓZEF BARTOSIK
Wspólnik
2018-09-19
2021-02-09
163.599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.359.900,00 ZŁ (SZESNAŚCIE MILIONÓW TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)
EDYTA GAWRZOŁ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ANDRZEJ JÓZEF BARTOSIK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
MARIUSZ RYSZARD GAWRZOŁ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ARKADIUSZ ZBIGNIEW PIOTROWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ JÓZEF BARTOSIK
PREZES ZARZĄDU
2018-09-19
2021-02-09
2018-09-19
2021-02-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-09-19
2021-02-09
AB FENUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-09-19
2021-02-09
STOCZNIOWA, 5, GŁOGÓW, 67-200, GŁOGÓW, POLSKA
2019-07-16
2021-02-09
6420Z - DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie