KRS 0000749489
NIP6793174464
REGON38135891800000
NazwaPI SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaPI SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 wrz 2018 (6 lat temu) 19 wrz 2018
Data usunięcia 31 mar 2022 31 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WADOWICKA, 6, KRAKÓW, 30-415, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #2620Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4742Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHTOMASZ PĘDZIWIATR
Beneficjent
TOMASZ GRZEGORZ TOMALAK
zgłaszający - członek zarządu
TOMASZ GRZEGORZ TOMALAK
Beneficjent
Wspólnik
2018-09-19
2022-03-31
38082582600000
MICHAŁ JAN MARNIK
Wspólnik
2018-09-19
2021-03-30
TOMASZ GRZEGORZ TOMALAK
Wspólnik
2018-09-19
2021-03-30
TOMASZ PĘDZIWIATR
Wspólnik
2018-09-19
2021-03-30
KRZYSZTOF PAWEŁ NIEMIEC
Wspólnik
2018-09-19
2021-03-30
TOMASZ PĘDZIWIATR
Wspólnik
2021-03-30
2022-03-31
KRZYSZTOF PAWEŁ NIEMIEC
Wspólnik
2021-03-30
2022-03-31
TOMASZ GRZEGORZ TOMALAK
Wspólnik
2021-03-30
2022-03-31
MICHAŁ JAN MARNIK
Wspólnik
2021-03-30
2022-03-31
MARCIN JANUSZ RYBAK
Wspólnik
2018-09-19
2022-03-31
TOMASZ PĘDZIWIATR
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE Z UWAGI NA BRAK OSÓB FIZYCZNYCH SPEŁNIAJĄCYCH PRZESŁANKI Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 1,2,3 I 4 USTAWY W SPÓŁCE GETIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻADNA OSOBA NIE POSIADA 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ANI NIE SPRAWUJE KONTROLI NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO TEJ OSOBY PRAWNEJ UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI.
TOMASZ GRZEGORZ TOMALAK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE Z UWAGI NA BRAK OSÓB FIZYCZNYCH SPEŁNIAJĄCYCH PRZESŁANKI Z ART. 2 UST. 2 PKT 1 LIT. A TIRET 1,2,3 I 4 USTAWY W SPÓŁCE GETIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻADNA OSOBA NIE POSIADA 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW ANI NIE SPRAWUJE KONTROLI NAD KLIENTEM POPRZEZ POSIADANIE W STOSUNKU DO TEJ OSOBY PRAWNEJ UPRAWNIEŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI W OSOBNA
Członek Organu Reprezentacji
2018-09-19
2022-03-31
38082582600000
MICHAŁ JAN MARNIK
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-30
2022-03-31
TOMASZ GRZEGORZ TOMALAK
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-30
2022-03-31
TOMASZ PĘDZIWIATR
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-30
2022-03-31
KRZYSZTOF PAWEŁ NIEMIEC
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-30
2022-03-31
2018-09-19
2020-12-29
UL. BAGROWA, 54, KRAKÓW, 30-733, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie