KRS 0000749054
NIP5862336396
REGON38130522400000
NazwaTHIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTHIGA
Data rejestracji 14 wrz 2018 (6 lat temu) 14 wrz 2018
Data usunięcia 19 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WŁADYSŁAWA IV, 43, GDYNIA, 81-395, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIFRANCISEK WALDEMAR GÓRZNY
Beneficjent
ROBERT WIESŁAW ZIELIŃSKI
reprezentant
Wspólnik
2018-09-14
2020-09-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
22125202900000
TOMASZ ROBERT SULEWSKI
Wspólnik
2020-09-22
2021-03-05
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
ROBERT WIESŁAW ZIELIŃSKI
Wspólnik
2020-09-22
2024-06-19
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
FRANCISZEK WALDEMAR GÓRZNY
Wspólnik
2021-03-05
2024-06-19
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
FRANCISEK WALDEMAR GÓRZNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
RADOSŁAW WŁODZIMIERZ MARSZAŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-09-14
2020-09-22
TOMASZ ROBERT SULEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2020-09-22
2021-03-05
FRANCISZEK WALDEMAR GÓRZNY
PREZES ZARZĄDU
2021-03-05
2024-05-09
2018-09-14
2020-09-22
UL. STAROWIEJSKA, 41-43, GDYNIA, 81-363, GDYNIA, POLSKA
GKm 7/22
2022-06-10
2022-10-28
12336.91 PLN
V GC 1257/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Katarzyna Lniska Kancelaria Komornicza nr XVII w Gdyni
Km 166/22
2022-06-28
2022-10-28
15705.67 PLN
I 1 Nc 2805/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Katarzyna Lniska Kancelaria Komornicza nr XVII w Gdyni
Km 1572/22
2023-06-30
2024-06-12
6735.9 PLN
VI Nc-e 546033/22, VI Nc-e 546033/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Ireneusz Więcek Kancelaria Komornicza nr XXIX w Toruniu
GKm 15/23
2023-07-18
2023-11-07
38796.7 PLN
VI GNc 4483/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztof Mówiński Kancelaria Komornicza nr IX w Gdyni
GKm 16/23
2023-07-18
2023-11-07
15000.65 PLN
VI GNc 2051/22
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Krzysztof Mówiński Kancelaria Komornicza nr IX w Gdyni
2208-SEE.7113.4.918.2023.1.CRKS UNP: 2208-23-098659
2023-08-31
2023-09-14
3714.25 PLN
2208-723.522242.2021
PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI
2208-SEE.7113.4.918.2023.1.CRKS UNP: 2208-23-098659
2023-08-31
2023-09-14
3702.78 PLN
2208-723.522256.2021
PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI
2208-SEE.7113.4.918.2023.1.CRKS UNP: 2208-23-098659
2023-08-31
2023-09-14
785.94 PLN
2208-723.122388.2022
PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI
2208-SEE.7113.4.918.2023.1.CRKS UNP: 2208-23-098659
2023-08-31
2023-09-14
1484.06 PLN
2208-723.122382.2022
PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI
2208-SEE.7113.4.918.2023.1.CRKS UNP: 2208-23-098659
2023-08-31
2023-09-14
519.83 PLN
2208-723.952246.2021
PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W GDYNI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie