KRS 0000748828
NIP5272865107
REGON38131799000000
NazwaSOLVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSOLVERA
Data rejestracji 17 wrz 2018 (6 lat temu) 17 wrz 2018
Data usunięcia 13 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #72 INFORMATYKA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANADOROTA NIEWCZAS
Beneficjent
ŁUKASZ STANISŁAW OLEJNICZAK
Beneficjent
ŁUKASZ STANISŁAW GŁADKI
Beneficjent
DOROTA NIEWCZAS
reprezentant
ŁUKASZ STANISŁAW OLEJNICZAK
reprezentant
ŁUKASZ STANISŁAW GŁADKI
reprezentant
ŁUKASZ STANISŁAW OLEJNICZAK
Wspólnik
2018-09-17
2022-01-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
DOROTA NIEWCZAS
Wspólnik
2018-09-17
2022-01-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ŁUKASZ STANISŁAW GŁADKI
Wspólnik
2018-09-17
2022-01-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ŁUKASZ STANISŁAW OLEJNICZAK
Likwidator
2021-04-30
2022-01-13
DOROTA NIEWCZAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ŁUKASZ STANISŁAW OLEJNICZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ŁUKASZ STANISŁAW GŁADKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ŁUKASZ STANISŁAW OLEJNICZAK
PREZES ZARZĄDU
2018-09-17
2021-04-30
ŁUKASZ STANISŁAW GŁADKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-17
2021-04-30
DOROTA NIEWCZAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-17
2021-04-30
2018-09-17
2021-04-30
SOLVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie