KRS 0000747313
NIP7162823876
REGON38118596100000
NazwaALSTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALSTE
Data rejestracji 03 wrz 2018 (6 lat temu) 03 wrz 2018
Data usunięcia 28 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@ALSTE.EU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #32 PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUŁUKASZ SŁAWOMIR JAWORSKI
Wspólnik
2018-09-03
2020-02-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
ILONA KOZAK
Wspólnik
2018-09-03
2020-02-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 PLN
WIESŁAWA ANTONINA JAROSZ
Wspólnik
2020-02-21
2022-11-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
DAMIAN PAWEŁ KARBOWNICZEK
Wspólnik
2020-02-21
2022-11-28
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI NIE PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚĆ 50.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST DZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
ŁUKASZ SŁAWOMIR JAWORSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-09-03
2020-02-21
DAMIAN PAWEŁ KARBOWNICZEK
PREZES ZARZĄDU
2020-02-21
2022-11-28
2018-09-03
2020-02-21
MEBLASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-09-03
2020-02-21
UL. WŁOSTOWICKA, 293, PUŁAWY, 24-100, PUŁAWY, POLSKA
2020-02-21
2020-03-20
UL. TĘCZOWA, 159C, LUBLIN, 20-517, LUBLIN, POLSKA
2020-03-20
2022-05-06
UL. WERTERA, 3C, LUBLIN, 20-713, LUBLIN, POLSKA
GKm 62/22
2023-01-20
2023-10-27
224741.28 PLN
IX GNc 521/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Krystian Jargieło Kancelaria Komornicza nr XVII w Świdniku
GKm 63/22
2023-01-20
2023-10-27
44611.97 PLN
VIII GNc 3471/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Krystian Jargieło Kancelaria Komornicza nr XVII w Świdniku
GKm 91/22
2023-01-20
2023-10-27
3095.14 PLN
VIII GNc 3471/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Krystian Jargieło Kancelaria Komornicza nr XVII w Świdniku
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie