KRS 0000747017
NIP7123374486
REGON38122493900000
NazwaEVENSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEVENSAN
Data rejestracji 05 wrz 2018 (6 lat temu) 05 wrz 2018
Data usunięcia 16 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FRYDERYKA CHOPINA, 41, LUBLIN, 20-023, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#7810 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #6201 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6920 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANNA PEREPELYTSIA
Wspólnik
2018-09-05
2020-11-24
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ.
ANDRII TKACH
Wspólnik
2018-09-05
2020-11-24
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ.
OLEKSANDR HERASYMCHUK
Wspólnik
2020-11-24
2022-08-31
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ. (PIĘĆSET ZŁOTYCH)
SVIATOSLAV RUDYK
Wspólnik
2022-08-31
2022-12-16
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ
IRYNA SAMOILINA
Wspólnik
2022-08-31
2022-12-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ
YURII KORZHYK
Wspólnik
2020-11-24
2022-08-31
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ. (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANNA PEREPELYTSIA
PREZES ZARZĄDU
2018-09-05
2020-11-24
YURII KORZHYK
PREZES ZARZĄDU
2020-11-24
2022-08-31
SVIATOSLAV RUDYK
PREZES ZARZĄDU
2022-08-31
2022-12-16
ANDRII TKACH
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-09-05
2020-07-17
OLEKSANDR HERASYMCHUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-24
2022-11-25
2018-09-05
2020-11-24
STEP IN EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie