KRS 0000746964
NIP5242872278
REGON38116236800000
NazwaRAYO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRAYO
Data rejestracji 31 sie 2018 (6 lat temu) 31 sie 2018
Data usunięcia 14 mar 2022 14 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PLATANOWA, 11, WARSZAWA, 03-054, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMDOMINIK STANISŁAW OGONOWSKI
Wspólnik
2018-08-31
2022-03-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000,00 ZŁ
MAGDALENA ANNA KOCHANOWSKA
Wspólnik
2018-08-31
2022-03-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ
WERONIKA MARIA ROCHACKA GAGLIARDI
Wspólnik
2018-08-31
2022-03-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ
DOMINIK STANISŁAW OGONOWSKI
Beneficjent
WERONIKA ROCHACKA GAGLIARDI
Beneficjent
MAGDALENA ANNA KOCHANOWSKA
Beneficjent
DOMINIK STANISŁAW OGONOWSKI
reprezentant
WERONIKA ROCHACKA GAGLIARDI
reprezentant
MAGDALENA ANNA KOCHANOWSKA
reprezentant
DOMINIK STANISŁAW OGONOWSKI
Likwidator
2020-01-14
2022-03-14
MAGDALENA ANNA KOCHANOWSKA
Likwidator
2020-01-14
2022-03-14
WERONIKA MARIA ROCHACKA GAGLIARDI
Likwidator
2020-01-14
2022-03-14
DOMINIK STANISŁAW OGONOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WERONIKA ROCHACKA GAGLIARDI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAGDALENA ANNA KOCHANOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
DOMINIK STANISŁAW OGONOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-08-31
2020-01-14
MAGDALENA ANNA KOCHANOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-31
2020-01-14
WERONIKA MARIA ROCHACKA GAGLIARDI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-31
2020-01-14
2018-08-31
2020-01-14
RAYO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie