KRS 0000746288
NIP6112716385
REGON02152758000000
NazwaFIRMA INWESTYCYJNA "JB" SPÓŁKA JAWNA BARBARA MAŁGORZATA BRONICKA - JASKÓLSKA, DARIUSZ BIENIAS
Krótka nazwaFIRMA INWESTYCYJNA "JB" BARBARA MAŁGORZATA BRONICKA - JASKÓLSKA, DARIUSZ BIENIAS
Data rejestracji 30 sie 2018 (6 lat temu) 30 sie 2018
Data usunięcia 25 mar 2022 25 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. HELENY MODRZEJEWSKIEJ, 9, JELENIA GÓRA, 58-500, JELENIA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOHENRYK JASKÓLSKI
Wspólnik
2018-08-30
2021-03-05
DARIUSZ JÓZEF BIENIAS
Wspólnik
2018-08-30
2022-03-25
BARBARA MAŁGORZATA BRONICKA JASKÓLSKA
Wspólnik
2021-03-05
2022-03-25
WITOLD JASKÓLSKI
Beneficjent
JAKUB JASKÓLSKI
Beneficjent
BARBARA MAŁGORZATA BRONICKA-JASKÓLSKA
Beneficjent
DARIUSZ JÓZEF BIENIAS
Beneficjent
DARIUSZ JÓZEF BIENIAS
reprezentant
WITOLD JASKÓLSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JAKUB JASKÓLSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BARBARA MAŁGORZATA BRONICKA-JASKÓLSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
DARIUSZ JÓZEF BIENIAS
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA - PRAWO DO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKOWI DARIUSZOWI BIENIASOWI
HENRYK JASKÓLSKI
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-30
2021-03-05
DARIUSZ JÓZEF BIENIAS
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-30
2022-03-25
BARBARA MAŁGORZATA BRONICKA JASKÓLSKA
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-05
2022-02-10
2018-08-30
2018-10-12
FIRMA INWESTYCYJNA "JB" SPÓŁKA JAWNA HENRYK JASKULSKI, DARIUSZ BIENIAS
2018-10-12
2021-03-05
FIRMA INWESTYCYJNA "JB" SPÓŁKA JAWNA HENRYK JASKÓLSKI, DARIUSZ BIENIAS
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie