KRS 0000745996
NIP5252762278
REGON38119836600000
NazwaMNK INDUSTRIES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMNK INDUSTRIES GROUP
Data rejestracji 04 wrz 2018 (6 lat temu) 04 wrz 2018
Data usunięcia 31 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 22, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #45 BUDOWNICTWO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJIGOR ADAM RUCZYŃSKI
Wspólnik
2018-09-04
2022-08-31
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2600,00 ZŁ
KYRYLO KOZENKO
Wspólnik
2018-09-04
2022-08-31
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 ZŁ
MYKOLA CHERUPKO
Wspólnik
2018-09-04
2022-08-31
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1200,00 ZŁ
IGOR ADAM RUCZYŃSKI
Beneficjent
IGOR ADAM RUCZYŃSKI
reprezentant
KYRYLO KOZENKO
Prokurent
2018-09-04
2021-01-21
PROKURA SAMOISTNA
MYKOLA CHEPURKO
Prokurent
2018-09-04
2021-01-21
PROKURA SAMOISTNA
IGOR ADAM RUCZYŃSKI
Likwidator
2021-01-21
2022-08-31
IGOR ADAM RUCZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYC ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
IGOR ADAM RUCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-09-04
2021-01-21
2018-09-04
2021-01-21
MNK INDUSTRIES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie