KRS 0000745628
NIP8513228847
REGON38107193800000
NazwaMB DEVELOPER KUCHARSKA-BENICEWICZ, SAWICKA-BENICEWICZ SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaMB DEVELOPER KUCHARSKA-BENICEWICZ, SAWICKA-BENICEWICZ
Data rejestracji 23 sie 2018 (6 lat temu) 23 sie 2018
Data usunięcia 18 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. CZTERY PORY ROKU, 21, SZCZECIN, 71-806, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEANNA EWA KUCHARSKA BENICEWICZ
Wspólnik
2018-08-23
2020-05-18
ANNA SAWICKA BENICEWICZ
Wspólnik
2018-08-23
2020-05-18
ANNA EWA KUCHARSKA-BENICEWICZ
Beneficjent
ANNA SAWICKA-BENICEWICZ
Beneficjent
ANNA EWA KUCHARSKA-BENICEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
ANNA EWA KUCHARSKA-BENICEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ANNA SAWICKA-BENICEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
ANNA EWA KUCHARSKA BENICEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-23
2020-05-18
ANNA SAWICKA BENICEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-23
2020-05-18
2018-08-23
2018-09-12
UL. CZTERY PORY ROKU, 21, SZCZECIN, 70-332, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie