KRS 0000745191
NIP8513228675
REGON38104073100000
NazwaANKRYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaANKRYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 21 sie 2018 (6 lat temu) 21 sie 2018
Data usunięcia 29 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II, 49A, SZCZECIN, 70-415, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2018-08-21
2022-11-29
38054461300000
KRZYSZTOF OLGIERD GOJŻEWSKI
Wspólnik
2018-08-21
2022-11-29
KRZYSZTOF OLGIERD GOJŻEWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF OLGIERD GOJŻEWSKI
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
KRZYSZTOF OLGIERD GOJŻEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIKIEM - KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA "ANKRYS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE, KTÓRĄ REPREZENTUJE ZARZĄD - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI (REPREZENTACJA) SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. OSOBĄ REPREZENTUJĄCĄ ANKRYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOAMANDYTOWA JEST KRZYSZTOF OLGIERD GOJŻEWSKI - PREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-21
2022-11-29
38054461300000
2018-08-21
2022-11-29
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-08-21
2022-11-29
ANKRYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-08-21
2022-11-29
AL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II, 49A, SZCZECIN, 70-415, SZCZECIN, POLSKA
2018-08-21
2022-11-29
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2018-08-21
2022-11-29
33 - NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
2018-08-21
2022-11-29
41 - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2018-08-21
2022-11-29
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2018-08-21
2022-11-29
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2018-08-21
2022-11-29
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2018-08-21
2022-11-29
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2018-08-21
2022-11-29
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2018-08-21
2022-11-29
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2018-08-21
2022-11-29
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie