KRS 0000744824
NIP6423212698
REGON38101305900000
NazwaCROSS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCROSS INVEST
Data rejestracji 17 sie 2018 (6 lat temu) 17 sie 2018
Data usunięcia 10 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PRZEMYSŁOWA, 13, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email PATRYK.KRZYŻANOWSKI@PAMTRANS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHARTUR KRZYŻANOWSKI
Wspólnik
2018-08-17
2020-11-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PATRYK KRZYSZTOF KRZYŻANOWSKI
Wspólnik
2018-08-17
2020-11-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
PATRYK KRZYSZTOF KRZYŻANOWSKI
Likwidator
2019-07-31
2020-11-10
ARTUR HENRYK KRZYŻANOWSKI
Likwidator
2019-07-31
2020-11-10
ARTUR KRZYŻANOWSKI
Beneficjent
PATRYK KRZYŻANOWSKI
Beneficjent
PATRYK KRZYŻANOWSKI
reprezentant
ARTUR KRZYŻANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PATRYK KRZYŻANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. NATOMIAST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000,00 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
PATRYK KRZYSZTOF KRZYŻANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-08-17
2019-07-31
ARTUR KRZYŻANOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-08-17
2019-07-31
2018-08-17
2019-07-31
CROSS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie