KRS 0000744734
NIP7123373587
REGON38102641200000
NazwaSAFE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAFE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 20 sie 2018 (6 lat temu) 20 sie 2018
Data usunięcia 09 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email HP.FAKTURY@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃIHOR SOROKA
Wspólnik
2018-08-20
2019-05-13
LICZBA UDZIAŁÓW: 10 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 500,00 ZŁ
JHARDIS JHARDIMSON MOLINA VIVAS
Wspólnik
2018-08-20
2023-01-09
LICZBA UDZIAŁÓW: 90 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 4500,00 ZŁ
1986-09-01
KERLY JACQUELINE MOLINA VIVAS
Wspólnik
2019-05-13
2023-01-09
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ.(PIĘĆSET ZŁOTYCH)
1991-03-30
KERLY JACQUELINE MOLINA VIVAS
Beneficjent
1991-03-30
JHARDIS JHARDIMSON MOLINA VIVAS
Beneficjent
1986-09-01
KERLY JACQUELINE MOLINA VIVAS
reprezentant
1991-03-30
JHARDIS JHARDIMSON MOLINA VIVAS
reprezentant
1986-09-01
KERLY JACQUELINE MOLINA VIVAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JHARDIS JHARDIMSON MOLINA VIVAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
IHOR SOROKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-20
2019-05-13
JHARDIS JHARDIMSON MOLINA VIVAS
PREZES ZARZĄDU
2018-08-20
2023-01-09
1986-09-01
KERLY JACQUELINE MOLINA VIVAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-13
2023-01-09
1991-03-30
2018-08-20
2019-05-13
DESPACHO FINANCIERO MMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-08-20
2019-05-13
UL. MATKI TERESY Z KALKUTY, 18, LUBLIN, 20-538, LUBLIN, POLSKA
2019-05-13
2021-12-21
UL. HUGO KOŁŁĄTAJA, 6, LUBLIN, 20-006, LUBLIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie