KRS 0000744085
NIP5472205930
REGON38096120000000
NazwaEKOKOS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOKOS INVESTMENTS
Data rejestracji 09 sie 2018 (6 lat temu) 09 sie 2018
Data usunięcia 01 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. AGAWY, 5, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIKATARZYNA DOROTA JACHNICKA GÓRA
Wspólnik
2018-08-09
2024-08-01
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ
NATALIA KATARZYNA BANASIK
Wspólnik
2018-08-09
2024-08-01
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
KAROLINA ALEKSANDRA BIESIK
Wspólnik
2018-08-09
2024-08-01
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ JÓZEF GÓRA
Wspólnik
2018-08-09
2024-08-01
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ JÓZEF GÓRA
Prokurent
2018-08-09
2024-08-01
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM PRZY DOKONYWANIU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIU ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ JEDNORAZOWO KWOTĘ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGA SIĘ UPRZEDNIEJ UCHWAŁY ZARZĄDU.
SŁAWOMIR JÓZEF GÓRA
PREZES ZARZĄDU
2018-08-09
2024-08-01
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie