KRS 0000742741
NIP5252517805
REGON14575446500000
NazwaSBC EUROPE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSBC EUROPE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 sie 2018 (6 lat temu) 01 sie 2018
Data usunięcia 08 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ADAMA MICKIEWICZA, 66, WARSZAWA, 01-650, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4752Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMARCIN TADEUSZ ROŻNOWICZ
reprezentant
MICHAŁ ROBERT KUCEWICZ
reprezentant
MICHAŁ ROBERT KUCEWICZ
Beneficjent
MARCIN TADEUSZ ROŻNOWICZ
Beneficjent
MICHAŁ ROBERT KUCEWICZ
Wspólnik
2018-08-01
2021-01-08
VIOLETTA ROŻNOWICZ
Wspólnik
2018-08-01
2021-01-08
DOROTA KUCEWICZ
Wspólnik
2018-08-01
2021-01-08
MARCIN TADEUSZ ROŻNOWICZ
Wspólnik
2018-08-01
2021-01-08
Wspólnik
2018-08-01
2021-01-08
36971180900000
MICHAŁ ROBERT KUCEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKOM MICHAŁOWI ROBERTOWI KUCEWICZOWI ORAZ MARCINOWI TADEUSZOWI ROŻNOWICZOWI. WSPÓLNIKAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SA MICHAŁ ROBERT KUCEWICZ ORAZ MARCIN TADEUSZ ROŻNOWICZ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
MARCIN TADEUSZ ROŻNOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKOM MICHAŁOWI ROBERTOWI KUCEWICZOWI ORAZ MARCINOWI TADEUSZOWI ROŻNOWICZOWI. WSPÓLNIKAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SA MICHAŁ ROBERT KUCEWICZ ORAZ MARCIN TADEUSZ ROŻNOWICZ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST SBC EUROPE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KRS NR 0000723610. ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SBC EUROPE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST ZARZĄD SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: MICHAŁ ROBERT KUCEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU, PESEL NR : 74041708193 MARCIN TADEUSZ ROŻNOWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU, PESEL NR : 75112601270
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-01
2021-01-08
36971180900000
2018-08-01
2021-01-08
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-08-01
2021-01-08
SBC EUROPE BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-08-01
2021-01-08
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 66, WARSZAWA, 01-650, WARSZAWA, POLSKA
2018-08-01
2021-01-08
4619Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2018-08-01
2021-01-08
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2018-08-01
2021-01-08
3311Z - NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
2018-08-01
2021-01-08
4332Z - ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
2018-08-01
2021-01-08
4613Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2018-08-01
2021-01-08
4618Z - DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW
2018-08-01
2021-01-08
4752Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2018-08-01
2021-01-08
4791Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2018-08-01
2021-01-08
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2018-08-01
2021-01-08
8299Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie