KRS 0000742638
NIP5492433427
REGON12250051500000
NazwaAMG REIT SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAMG REIT
Data rejestracji 02 sie 2018 (6 lat temu) 02 sie 2018
Data usunięcia 03 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. LEGIONÓW, 83, CZECHOWICE-DZIEDZICE, 43-502, CZECHOWICE-DZIEDZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Dane kontaktowe
Email BIURO@AMGDEVELOPMENT.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJBARTOSZ GAŁUSZKA
Prokurent
2022-10-25
2023-02-03
PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH GRYBOŚ
Członek Organu Nadzoru
2018-08-02
2023-02-03
WOJCIECH ROGALA
Członek Organu Nadzoru
2018-08-02
2023-02-03
MARIUSZ POLAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-08-02
2023-02-03
ANNA GAŁUSZKA
Beneficjent
MAREK LUCJAN GAŁUSZKA
Beneficjent
ANNA GAŁUSZKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ANNA GAŁUSZKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAREK LUCJAN GAŁUSZKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO, REPREZENTACJA SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
MAREK LUCJAN GAŁUSZKA
PREZES ZARZĄDU
2018-08-02
2023-02-03
2018-08-02
2020-01-20
UL. KOLISTA, 133, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie