KRS 0000742148
NIP7811977577
REGON38086616200000
Nazwa"WINKLER LIFTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"WINKLER LIFTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 lip 2018 (6 lat temu) 30 lip 2018
Data usunięcia 30 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 343, POZNAŃ, 60-419, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUBJAN STANISŁAW WINKLER
Beneficjent
JOANNA MARIA WINKLER
Beneficjent
ELŻBIETA IWONA WINKLER
reprezentant
JOANNA MARIA WINKLER
reprezentant
JAN STANISŁAW WINKLER
reprezentant
ELŻBIETA IWONA WINKLER
Beneficjent
Wspólnik
2018-07-30
2022-05-30
63021925100000
JAN STANISŁAW WINKLER
Wspólnik
2018-07-30
2022-05-30
ELŻBIETA IWONA WINKLER
Wspólnik
2018-07-30
2022-05-30
JOANNA MARIA WINKLER
Wspólnik
2018-07-30
2021-12-09
JAN STANISŁAW WINKLER
Prokurent
2018-07-30
2022-05-30
PROKURA SAMOISTNA
JAN STANISŁAW WINKLER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 52% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "WINKLER LIFTS" SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
JOANNA MARIA WINKLER
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI "WINKLER LIFTS" SP. Z O.O. TJ. KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA.
ELŻBIETA IWONA WINKLER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 48% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE "WINKLER LIFTS" SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI.
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI "WINKLER LIFTS" SP. Z O.O. TJ. KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI, UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. PROKURENT MOZĘ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA).
Członek Organu Reprezentacji
2018-07-30
2022-05-30
63021925100000
2018-07-30
2022-05-30
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-07-30
2022-05-30
"WINKLER LIFTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-07-30
2022-05-30
UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO, 343, POZNAŃ, 60-419, POZNAŃ, POLSKA
2018-07-30
2022-05-30
2822Z - PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW
2018-07-30
2022-05-30
4329Z - WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
2018-07-30
2022-05-30
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2018-07-30
2022-05-30
7111Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2018-07-30
2022-05-30
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2018-07-30
2022-05-30
7120B - POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2018-07-30
2022-05-30
2511Z - PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
2018-07-30
2022-05-30
4399Z - POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2018-07-30
2022-05-30
2593Z - PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
2018-07-30
2022-05-30
2594Z - PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie