KRS 0000741832
NIP9220018455
REGON95017623200000
NazwaMONIKA BRODZIAK-BELINA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMONIKA BRODZIAK-BELINA
Data rejestracji 01 sie 2018 (6 lat temu) 01 sie 2018
Data usunięcia 30 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JANA KILIŃSKIEGO, 66, ZAMOŚĆ, 22-400, ZAMOŚĆ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWFRANCISZEK BRODZIAK
Wspólnik
2018-08-01
2021-04-30
WŁADYSŁAW BRODZIAK
Wspólnik
2018-08-01
2021-04-30
MIROSŁAW TOMASZ BEREŻAŃSKI
Wspólnik
2018-08-01
2021-04-30
MONIKA BRODZIAK BELINA
Wspólnik
2021-03-19
2021-04-30
MIROSŁAW BEREŻAŃSKI
Beneficjent
WŁADYSŁAW BRODZIAK
Beneficjent
FRANCISZEK BRODZIAK
Beneficjent
MIROSŁAW BEREŻAŃSKI
reprezentant
WŁADYSŁAW BRODZIAK
reprezentant
FRANCISZEK BRODZIAK
reprezentant
MIROSŁAW BEREŻAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WŁADYSŁAW BRODZIAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
FRANCISZEK BRODZIAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICCH, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE UPRAWNIONYM JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ.
Członek Organu Reprezentacji
2018-08-01
2021-03-19
36761178800000
MONIKA BRODZIAK BELINA
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-19
2021-04-30
2018-08-01
2021-03-19
METBUD II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie