KRS 0000739153
NIP6832100910
REGON38070718500000
NazwaT.V.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaT.V.V.
Data rejestracji 04 lip 2018 (6 lat temu) 04 lip 2018
Data usunięcia 18 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRODZKA, 42, KRAKÓW, 31-044, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5250,00 PLN
Dane kontaktowe
Email VIKTORMALOVANYI650@GMAIL.COM
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWTETIANA ABAKUNOVA
Wspólnik
2018-07-04
2021-01-18
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 PLN
VIKTOR MALOVANYI
Wspólnik
2018-07-04
2021-01-18
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 PLN
VITALII MUDRUK
Wspólnik
2018-07-04
2021-01-18
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 PLN
VIKTOR MALOVANYI
Likwidator
2020-04-28
2021-01-18
TETIANA ABAKUNOVA
Likwidator
2020-04-28
2021-01-18
VITALII MUDRUK
Likwidator
2020-04-28
2021-01-18
VIKTOR MALOVANYI
Beneficjent
VIKTOR MALOVANYI
reprezentant
VIKTOR MALOVANYI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
VITALII MUDRUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-04
2020-04-28
VIKTOR MALOVANYI
PREZES ZARZĄDU
2018-07-04
2020-04-28
TETIANA ABAKUNOVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-04
2020-04-28
2018-07-04
2020-04-28
T.V.V. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-07-04
2019-05-13
UL. EDWARDA DEMBOWSKIEGO, 1, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie