KRS 0000738227
NIP9592009955
REGON38061629300000
NazwaKSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 28 cze 2018 (6 lat temu) 28 cze 2018
Data usunięcia 13 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WARSZAWSKA, 214, KIELCE, 25-414, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIKATARZYNA SÓJKA
Beneficjent
KAROLINA ANNA FABISZEWSKA
zgłaszający - prokurent
ANDRZEJ WOJCIECH SÓJKA
Wspólnik
2018-06-28
2022-12-13
KATARZYNA JUSTYNA SÓJKA
Wspólnik
2018-06-28
2022-12-13
KAROLINA ANNA FABISZEWSKA
Prokurent
2019-11-26
2022-12-13
PROKURA SAMOISTNA
AGATA KATARZYNA SÓJKA
Prokurent
2019-11-26
2022-12-13
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA SÓJKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 499000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2018-06-28
2022-12-13
38052813000000
2018-06-28
2022-10-19
KSA INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-06-28
2019-11-26
UL. GIPSOWA, 10, KIELCE, 25-752, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie