KRS 0000736436
NIP6342932359
REGON38050855700000
NazwaHODL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaHODL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 14 cze 2018 (6 lat temu) 14 cze 2018
Data usunięcia 06 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 43, KATOWICE, 40-048, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIWspólnik
2018-06-14
2021-05-06
38023234500000
PRZEMYSŁAW SZELĄG
Wspólnik
2018-06-14
2021-05-06
PRZEMYSŁAW SZELĄG
Beneficjent
PRZEMYSŁAW SZELĄG
zgłaszający - członek zarządu
PRZEMYSŁAW SZELĄG
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJĘ KOMPLEMENTARIUSZ- HODL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA HODL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU HODL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST PRZEMYSŁAW SZELĄG.
Członek Organu Reprezentacji
2018-06-14
2021-05-06
38023234500000
2018-06-14
2021-05-06
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-06-14
2021-05-06
HODL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-06-14
2021-05-06
UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 43, KATOWICE, 40-048, KATOWICE, POLSKA
2018-06-14
2021-05-06
7740Z - DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
2018-06-14
2021-05-06
6201Z - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2018-06-14
2021-05-06
6311Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
2018-06-14
2021-05-06
6312Z - DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2018-06-14
2021-05-06
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-06-14
2021-05-06
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie