KRS 0000736404
NIP6751648696
REGON38052097200000
NazwaRICHCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRICHCAR
Data rejestracji 15 cze 2018 (6 lat temu) 15 cze 2018
Data usunięcia 13 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZIELONA, 19, PUŁAWY, 24-100, PUŁAWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #72 INFORMATYKA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTWWspólnik
2018-06-15
2019-01-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
12283493700000
RICARDO NOE BUESO MOREIRA
Wspólnik
2019-01-24
2022-09-13
47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 700,00 ZŁ
RICARDO NOE BUESO MOREIRA
reprezentant
RICARDO NOE BUESO MOREIRA
Beneficjent
RICARDO NOE BUESO MOREIRA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ PASZKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-06-15
2019-01-24
RICARDO NOE BUESO MOREIRA
PREZES ZARZĄDU
2019-01-24
2022-09-13
2018-06-15
2019-12-23
TAMBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-06-15
2019-12-23
UL. GROCHOWSKA, 39A, KRAKÓW, 31-516, KRAKÓW, POLSKA
Km 692/22
2023-08-30
2023-12-12
3356 PLN
VI Nc-e 1861422/21
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriel Wlaź Kancelaria Komornicza nr XIX w Lublinie
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie