KRS 0000736097
NIP7010821179
REGON38006324000000
NazwaLIQUID CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLIQUID CODE
Data rejestracji 12 cze 2018 (6 lat temu) 12 cze 2018
Data usunięcia 15 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARSZAŁKOWSKA, 58, WARSZAWA, 00-545, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@LIQUIDCODE.CO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNAŁUKASZ DZWONIARSKI
Beneficjent
ŁUKASZ DZWONIARSKI
reprezentant
ŁUKASZ DZWONIARSKI
Wspólnik
2018-06-12
2021-10-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
MARCIN LACH
Wspólnik
2018-06-12
2021-06-29
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
KAMIL KRZYSZTOF STARCZAK
Wspólnik
2018-06-12
2021-10-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
ŁUKASZ PAWEŁ ZAJĄCZKOWSKI
Wspólnik
2018-06-12
2020-05-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ.
MARCIN JAKUB POSTEK
Wspólnik
2018-06-12
2021-10-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
BŁAŻEJ BERETA
Wspólnik
2021-06-29
2021-10-15
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
BŁAŻEJ BERETA
Likwidator
2021-06-29
2021-10-15
ŁUKASZ DZWONIARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
KAMIL KRZYSZTOF STARCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-06-12
2021-06-29
MARCIN LACH
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-06-12
2021-06-29
ŁUKASZ PAWEŁ ZAJĄCZKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-06-12
2020-05-20
MARCIN JAKUB POSTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-06-12
2021-06-29
ŁUKASZ DZWONIARSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-06-12
2021-06-29
2018-06-12
2021-06-29
LIQUID CODE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie