KRS 0000735928
NIP6871966430
REGON38063955500000
NazwaZETTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZETTER
Data rejestracji 29 cze 2018 (6 lat temu) 29 cze 2018
Data usunięcia 08 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZOPENA, 10, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@ZETTER.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #45 BUDOWNICTWO #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJGRZEGORZ WĘGRZYNIAK
Wspólnik
2018-06-29
2020-06-08
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000,00 ZŁ
ZBIGNIEW TADEUSZ KYRCZ
Wspólnik
2018-06-29
2020-06-08
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000,00 ZŁ
GRZEGORZ WĘGRZYNIAK
Likwidator
2019-05-29
2020-06-08
ZBIGNIEW TADEUSZ KYRCZ
Likwidator
2019-05-29
2020-06-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
GRZEGORZ WĘGRZYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2018-06-29
2019-05-29
ZBIGNIEW TADEUSZ KYRCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-06-29
2019-05-29
2018-06-29
2019-05-29
ZETTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie