KRS 0000734604
NIP7393916810
REGON38073535900000
NazwaKZINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKZINE
Data rejestracji 11 lip 2018 (6 lat temu) 11 lip 2018
Data usunięcia 15 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MISIA USZATKA, 24, OLSZTYN, 10-696, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #1439Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3092Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCHMAŁGORZATA ADAMUS
Wspólnik
2018-07-11
2021-09-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ADAM CIEŚLAK
Wspólnik
2018-07-11
2021-09-15
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
MARTA BELKIEWICZ
Wspólnik
2018-07-11
2021-09-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
PIOTR GÓRNY
Wspólnik
2018-07-11
2019-08-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MARTA BELKIEWICZ
Beneficjent
ADAM CIEŚLAK
Beneficjent
DOMINIKA MARIA ZŁAKOWSKA-CIEŚLAK
reprezentant
MAŁGORZATA ADAMUS
Beneficjent
DOMINIKA MARIA ZŁAKOWSKA CIEŚLAK
Likwidator
2019-08-06
2021-09-15
PIOTR GÓRNY
Członek Organu Nadzoru
2018-07-11
2021-09-15
ANNA MARIA ŚLESZYŃSKA GÓRNY
Członek Organu Nadzoru
2018-07-11
2021-09-15
BARBARA ŚLESZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2018-07-11
2021-09-15
MARTA BELKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ADAM CIEŚLAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
MAŁGORZATA ADAMUS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ DZIAŁAĆ WE DWÓCH
MAŁGORZATA PŁOSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-07-11
2019-08-06
ADAM CIEŚLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-11
2019-08-06
MARTA BELKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-11
2019-08-06
2018-07-11
2019-08-06
KZINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie