KRS 0000734063
NIP5691893717
REGON38038551100000
NazwaTELEVISOR PAWEŁ KRZEMIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaTELEVISOR PAWEŁ KRZEMIŃSKI
Data rejestracji 30 maj 2018 (6 lat temu) 30 maj 2018
Data usunięcia 06 cze 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ALEJA LOTNIKÓW, 1, WARSZAWA, 02-668, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMWspólnik
2018-05-30
2021-04-21
38019452100000
RENATA MAŁGORZATA KOWZAN
Wspólnik
2018-05-30
2022-06-06
PAWEŁ PIOTR KRZEMIŃSKI
Wspólnik
2018-05-30
2021-04-21
PAWEŁ PIOTR KRZEMIŃSKI
Wspólnik
2021-04-21
2022-06-06
KAROL ZAKRZEWSKI
Wspólnik
2018-12-04
2022-06-06
RENATA MALGORZATA KOWZAN
Beneficjent
PAWEŁ PIOTR KRZEMIŃSKI
Beneficjent
KAROL ZAKRZEWSKI
Beneficjent
RENATA MALGORZATA KOWZAN
zgłaszający - wspólnik spółki
RENATA MALGORZATA KOWZAN
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
PAWEŁ PIOTR KRZEMIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
KAROL ZAKRZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2018-05-30
2021-04-21
38019452100000
PAWEŁ PIOTR KRZEMIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2021-04-21
2022-06-06
2018-05-30
2021-04-21
TELEVISOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-05-30
2018-09-03
45, WOLA SZYDŁOWSKA, 06-561, STUPSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie