KRS 0000733854
NIP8513225872
REGON38035921200000
NazwaMD-SOZ1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaMD-SOZ1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 29 maj 2018 (6 lat temu) 29 maj 2018
Data usunięcia 29 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MAKSYMILIANA GOLISZA, 27, SZCZECIN, 71-682, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SZCZECIN@MAKDOM.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘWspólnik
2018-05-29
2021-10-29
36992080300000
ARKADIUSZ RYSZARD GAWEŁ
Wspólnik
2018-05-29
2021-10-29
KAZIMIERZ SZULBORSKI
Wspólnik
2018-05-29
2021-10-29
MICHAŁ ANDRZEJ KUBASIEWICZ
Beneficjent
KAZIMIERZ SZULBORSKI
reprezentant
MICHAŁ ANDRZEJ KUBASIEWICZ
Beneficjent
POSIADA FAKTYCZNY WPŁYW NA PODEJMOWANIE KLUCZOWYCH DECYZJI GOSPODARCZYCH
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI). DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA MD-SOZ1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPOWAŻNIONA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBĄ WCHODZĄCĄ W SKŁAD ZARZĄDU MD-SOZ1 SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST KAZIMIERZ SZULBORSKI - PREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2018-05-29
2021-10-29
36992080300000
2018-05-29
2021-10-29
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-05-29
2021-10-29
MD-SOZ1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2018-05-29
2021-10-29
UL. MAKSYMILIANA GOLISZA, 27, SZCZECIN, 71-682, SZCZECIN, POLSKA
2018-05-29
2021-10-29
4110Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2018-05-29
2021-10-29
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2018-05-29
2021-10-29
429 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2018-05-29
2021-10-29
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2018-05-29
2021-10-29
711 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2018-05-29
2021-10-29
8110Z - DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
2018-05-29
2021-10-29
773 - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
2018-05-29
2021-10-29
8219Z - WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
2018-05-29
2021-10-29
8130Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
2018-05-29
2021-10-29
431 - ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie