KRS 0000733509
NIP6762550073
REGON38038366000000
NazwaPORAVER EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPORAVER EASTERN EUROPE
Data rejestracji 29 maj 2018 (6 lat temu) 29 maj 2018
Data usunięcia 30 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SKAŁECZNA, 2, KRAKÓW, 31-065, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2319Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPORAVER BESITZ GMBH
Wspólnik
2018-05-29
2020-11-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ
MATTHIAS GEBHARDT
Likwidator
2019-07-19
2020-11-30
JOHANNA URSULA DENNERT
Beneficjent
1943-03-19
MATTHIAS GEORG GEBHARDT
reprezentant
1974-10-25
HANS VEIT DENNERT
Beneficjent
1939-09-02
JOHANNA URSULA DENNERT
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW W PODMIOCIE BĘDĄCYM JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI
HANS VEIT DENNERT
Beneficjent
BENEFICJENT POSIADA KONTROLĘ NAD PODMIOTEM BĘDĄCYM JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ANDREAS STEFAN KRAFFT
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-29
2019-07-19
DAVID VEIT KRAFFT
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-29
2019-07-19
MATTHIAS GEBHARDT
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-29
2019-07-19
2018-05-29
2019-07-19
PORAVER EASTERN EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 21 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie