KRS 0000731926
NIP6772434730
REGON38025846800000
NazwaALIMERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALIMERO
Data rejestracji 15 maj 2018 (6 lat temu) 15 maj 2018
Data usunięcia 08 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KSIĘCIA WITOLDA, 7-9, SZCZECIN, 71-063, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆALEXANDER KASYANENKO
Wspólnik
2018-05-15
2023-12-08
500 UDSZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
DANIEL ANDRZEJ KRZANOWSKI
Wspólnik
2018-05-15
2023-12-08
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
ALEKSANDR OSTAPENKO
Wspólnik
2018-05-15
2023-12-08
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
DARIUS THOMAS LUKASZEWSKI
Wspólnik
2018-05-15
2023-12-08
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
Wspólnik
2018-05-15
2021-01-25
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
32041996100000
DANIEL ANDRZEJ KRZANOWSKI
Beneficjent
ALEXANDER KASYANENKO
Beneficjent
DANIEL ANDRZEJ KRZANOWSKI
reprezentant
ALEXANDER KASYANENKO
reprezentant
DANIEL ANDRZEJ KRZANOWSKI
Likwidator
2020-08-11
2023-12-08
DANIEL ANDRZEJ KRZANOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ALEXANDER KASYANENKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ALEXANDER KASYANENKO
PREZES ZARZĄDU
2018-05-15
2020-08-11
DANIEL ANDRZEJ KRZANOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-15
2020-08-11
2018-05-15
2020-08-11
ALIMERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-05-15
2018-06-29
UL. WŁADYSŁAWA SYROKOMLI, 19A, KRAKÓW, 30-102, KRAKÓW, POLSKA
2018-06-29
2019-06-14
UL. KONFEDERACKA, 11, KRAKÓW, 30-306, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie